Entreprise : SOLINTER - SIREN 389 592 825
Identité
Dénomination
SOLINTER
SIREN (siège)
389 592 825
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1993
Date de fin de la personne morale
11/01/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
110000 Francs français
Adresse du siège
105 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS SILVA ALCIDES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
BOISSY SAINT LEGER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/11/1995
Siret
38959282500027
Code APE
454F
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUS TRAVAUX CONCERNANT LA REALISATION OU L'ENTRETIEN DESOLS INDUSTRIELS EN TOUS GENRES
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
105 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38959282500019
Code APE
454F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Tous travaux concernant la réalisation ou l entretien de sols industriels en tous genres
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
12 R 12 Rue DE BREVANNES
94470 , BOISSY SAINT LEGER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8525
Date d'ajout
02/02/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 01 02 1996 , la liquidation judiciaire sous le numéro 96j120 , date de cessation des paiements le 01 01 1995 , désigne juge commissaire Mr Corpechot , juge commissaire suppléant Mr Lugan , liquidateur Me Pellegrini 4 le parvis de saint Maur 94100 saint Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
188
Date d'ajout
17/01/1996
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à Paris Rc 95b16796 Le 08 01 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).