Entreprise : ARVERNE AUTOMOBILES - SIREN 389 571 647
Identité
Dénomination
ARVERNE AUTOMOBILES
SIREN (siège)
389 571 647
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2020
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
23/07/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat et vente de pièces de rechange et d'accessoires, entretien et réparation mécanique et carrosserie et d'autres activités annexes.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
1000032 EUR
Adresse du siège
9 RUE JACQUELINE AURIOL 63170 AUBIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-11-ZAC DE RIBES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SAAEM SA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
L1931 Luxembourg
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 6e Arrondissement Cedex 06
Établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38957164700012
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de pièces de rechange et d'accessoires, entretien et réparation mécanique et carrosserie et d'autres activités annexes.
Adresse
2 RUE DE TOKORO
05000 , GAP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE TOKORO
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2021
Siret
38957164700038
Enseigne
GALA 03
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce et réparations de véhicules neufs et d'occasions et location de véhicules.
Adresse
17 RTE DE SAINT-POURCAIN
03110 , CHARMEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2021
Siret
38957164700046
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce véhicules automobiles neufs ou d'occasion, accessoires automobiles, location véhicules automobiles, lavage.
Adresse
AV DU 11 NOVEMBRE
48000 , MENDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
70 ET 82 84
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2021
Siret
38957164700020
Enseigne
ARVERNE AUTOMOBILES
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
9 RUE JACQUELINE AURIOL
63170 , AUBIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-11-ZAC DE RIBES
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/12/2023
Siret
38957164700053
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
concession automobiles, achat, vente véhicules neufs et occasion
Adresse
7 RTE DE VOLVIC
63530 , ENVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES GARDELLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3486
Date d'ajout
22/11/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 30/06/2006 : Partant : G.S.A.S. Représentée par Schnell Gerard, président Nouveau : Schnell Paul-Henri, président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2723
Date d'ajout
17/10/2005
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ancien commissaire aux comptes titulaire : SA COPHOTRI nouveau commissaire aux comptes titulaire : ALLEC Fernand ancien commissaire aux comptes suppléant : BURGUIERE Hervé nouveau commissaire aux comptes suppléant : MENESTRIER Isabelle Date d'effet : 30/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).