Entreprise : SCEA DE LA VALLERIE - SIREN 389 567 926
Identité
Dénomination
SCEA DE LA VALLERIE
SIREN (siège)
389 567 926
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
05/01/2092
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
LA VALLERIE 63300 ESCOUTOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENRY ISABELLE , COLETTE , MARIE
Nom d'usage
CHANONI
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
ST OURS
Nom, Prénom(s)
HENRY BEATRICE , MARGUERITE-MARIE
Nom d'usage
BONIN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
MIRABEL AUX BARONNIES
Nom, Prénom(s)
HENRY HUBERT , JOSEPH , MARIE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
PESCHADOIRES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38956792600016
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
LA VALLERIE
63300 , ESCOUTOUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17046
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8297
Date d'ajout
18/08/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/05/2016 Liquidateur : HENRY Hubert Joseph Marie Le siège de la liquidation est fixé à : la Vallerie 63300 Escoutoux Journal d'annonces légales : L'AUVERGNE AGRICOLE en date du 11/08/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).