Entreprise : OISE LIVRAISONS - SIREN 389 552 704
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2022)
Dénomination
OISE LIVRAISONS
SIREN (siège)
389 552 704
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1998
Fermeture de l'établissement - 38955270400022
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2018
Fermeture de l'établissement - 38955270400014
- Date d'effet de la fermeture : 03/10/1998
Date de fin de la personne morale
26/10/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU FONDS PERNANT 60200 COMPIEGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPOLIS IV
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POULAIN SANDRA , ALINE , ELDORA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/11/1992
Siret
38955270400022
Nom commercial
OISE LIVRAISON
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
tous travaux de transports au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires.
Adresse
14 RUE 14 Rue du Fonds Pernant Technopolis 4
60200 , Compiègne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPOLIS IV
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/1992
Siret
38955270400014
Code APE
452P
Adresse
4 RUE DES PETITS ENFANTS
80700 , ROYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
506
Date d'ajout
11/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69312
Date d'ajout
04/01/2018
Description
Dissolution à compter du 15/11/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2017 siège de la liquidation Chez Madame Sandra POULAIN 31 rue de Rome 75008 PARIS parution de la publicité légale Le Courrier Picard du 01/12/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 27/10/1998 : CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE ROYE 4 RUE DES PETITS ENFANTS A COMPIEGNE A COMPTER DU 3 OCTOBRE 1998 DEPOT AU GREFFE LE 26 OCTOBRE 1998 LE BONHOMME PICARD DU 21 OCTOBRE 1998 ANCIENNE DENOMINATION : TENNIS DU SANTERRE -------------------------------------------------- SUIVANT ACTE EN DATE DU 3 OCTOBRE 1998, LES SOCIETES AFIBURO ET OISE LIVRAISON ONT CONCLU UN CONTRAT DE DOMICILIATION SUIVANT LEQUEL LE DOMICILIATAIRE DONNE DROIT A LA SOCIETE OISE LIVRAISON D'ETABLIR SON ADRESSE PROFESSIONNELLE A L'ADRESSE CI-DESSUS INDIQUE POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).