Entreprise : EDITIONS DES VALOIS - SIREN 389 551 342
Identité
Dénomination
EDITIONS DES VALOIS
SIREN (siège)
389 551 342
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1992
Date de fin de la personne morale
30/12/2052
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs
Adresse du siège
DOMAINE DE L'ESCALIER 16470 SAINT-MICHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEMPLE LAURENCE , MICHELLE , YVETTE , MARIE
Nom d'usage
VIEIRA DA SILVA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
La Couronne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/11/1992
Siret
38955134200014
Code APE
221J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Edition d'agendas pour avocats et autres professions juridiques et libérales.
Adresse
DOMAINE DE L'ESCALIER
16470 , SAINT-MICHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/06/1998
Description
: Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/12/1992
Description
Historique des observations depuis le 31/12/1992 : Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, SA SOPAN VIEIRA ET FILS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 31/03/1998 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 27/11/1992. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 31/03/1998. - Précision sur le sort du fonds : Repris par associé unique. DISSOLUTION - Date de dissolution : 31/03/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).