Entreprise : PIKA - SIREN 389 547 910
Identité
(Entreprise radiée le 22/06/2021)
Dénomination
PIKA
SIREN (siège)
389 547 910
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1992
Fermeture de l'établissement - 38954791000015
- Date d'effet de la fermeture : 22/06/2021
Date de fin de la personne morale
22/12/2027
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
366 CHS MARCELIN BERTHELOT 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOME JEAN-FRANCOIS , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Roncq
Dénomination
A.J.C.
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/02/1977
Siret
38954791000015
Code APE
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION, COMMERCIALISATION IMPORTATION, EXPORTATION, REPRESENTATION, NEGOCE DE TOUS ARTICLES TEXTILES OU ARTICLES D'AMEUBLE- MENT OU DE DECORATION
Adresse
366 CHS 366 chaussée M Berthelot
59200 , Tourcoing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/06/2021 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 16/12/2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2019, désignant en qualité de liquidateur : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/12/1992
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 19 /12/1992 MODIFICATION DU 13/1/1993 : CETTE SOCIETE PRECEDEMMENT IMMATRICULEE SOUS LE NUMERO 92D408 S 'EST TRANSFORMEE DE SOCIETE CIVILE EN SARL EN DATE DU 1/1/1993 ET EXERCICE UNE NOUVELLE ACTIVITE DE NEGOCE D'ARTICLES TEXTILES DEPUIS CETTE DATE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).