Entreprise : SCI BARBADINE - SIREN 389 520 032
Identité
Dénomination
SCI BARBADINE
SIREN (siège)
389 520 032
Date d'immatriculation au RNE
05/01/1993
Début d’activité
05/01/1993
Date de fin de la personne morale
04/01/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Construction et gestion d'immeubles
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
47259.2 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU MARCHE 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENEYTO DOMINIQUE , JEAN , GABRIEL , ANTOINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
JALBERT PIERRE , EUGENE , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
PREMONT GILBERT , ACHILLE , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/01/1993
Siret
38952003200019
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction et gestion d'immeubles
Adresse
14 RUE DU MARCHE
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1313
Date d'ajout
23/04/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/10/2014 : Partant : KAMOUN Aissa, Gérant Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
413
Date d'ajout
18/02/2004
Description
Nomination de co-gérant(s) Nomination de messieurs Kamoun Aissa et de M. Beneyto Dominique Jean-Gabriel Antoine en qualité d'associés gérants Date d'effet : 21/03/2000
Numéro d'observation
1412
Date d'ajout
23/08/1993
Description
Augmentation de capital : Ancien : 10.000 F - nouveau : 310.000 F changement d'adresse domicile personnel d'un Co-Gerant : Prémont Gilbert ancien : Chemin Summer 97434 St-Gilles - nouveau : 14 rue du marche 97450 Saint-Louis à compter du 15/02/93
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 310 000.00 FRF nouveau montant : 47 259.20 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).