Entreprise : SOC HOLDING ADMINISTRATION ET FINANCES - SIREN 389 506 890
Identité
Dénomination
SOC HOLDING ADMINISTRATION ET FINANCES
Sigle
SHAF
SIREN (siège)
389 506 890
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1992
Date de fin de la personne morale
15/12/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
7 PL DU DOCTEUR PEYRON 95640 MARINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT EDITH
Nom d'usage
CANTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
VIGNY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/11/1992
Siret
38950689000026
Nom commercial
S H A F
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de titres de sociétés gestion de ces titres gestion administrative et financière de sociétés
Adresse
7 PL 7 Place du Docteur Peyron
95640 , Marines - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/1992
Siret
38950689000018
Code APE
741J
Adresse
2 RUE SERE DEPOIN
95300 , PONTOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 20/10/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2016 nommant M. Eric Le Cuffec juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 22/02/2012 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J00204 , date de cessation des paiements le 22/08/2010 , désigne juge commissaire M. Patrick Soussana , juge commissaire suppléant Mme Joëlle Cartron , liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).