Entreprise : LA CENTENAIRE - SIREN 389 502 014
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2023)
Dénomination
LA CENTENAIRE
SIREN (siège)
389 502 014
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1993
Fermeture de l'établissement - 38950201400027
- Date d'effet de la fermeture : 28/04/2022
Fermeture de l'établissement - 38950201400019
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2014
Date de fin de la personne morale
14/01/2053
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1993
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
512228.7 EUR
Adresse du siège
4 BD DES ALLIES 30700 UZES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS DE LA DILIGENCE 3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLAIS GUILLAUME , PHILIPPE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Ville-d'Avray
Nom, Prénom(s)
ALLAIS VIRGINIE , CATHERINE , MICHELLE
Nom d'usage
ROUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Lauris
Nom, Prénom(s)
FERRIE MICHELLE
Nom d'usage
ALLAIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1992
Siret
38950201400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
31 RUE DE LA CENTENAIRE
30210 , SAINT HILAIRE D'OZILHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
38950201400027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la détention et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers dans le département du GARD
Adresse
4 BD 4 Boulevard des Alliés
30700 , Uzès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Clos de la Diligence 3
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/006275
Date d'ajout
12/05/2014
Description
Modification relative aux associés : FERRIE Michelle nom d'usage : ALLAIS Michelle devient Associé ALLAIS Guillaume Philippe Claude nom d'usage : ALLAIS Guillaume devient Associé ALLAIS Virginie Catherine Michelle nom d'usage : ROUX Virginie devient Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).