Entreprise : GCL - SIREN 389 497 421
Identité
Dénomination
GCL
SIREN (siège)
389 497 421
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1992
Début d’activité
19/11/1992
Date de fin de la personne morale
23/12/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
153 RUE DU BOURG 71680 VINZELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUIRON GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Vinzelles
Nom, Prénom(s)
BUIRON LUCILE , YVETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
ROBIN CHANTAL , MONIQUE
Nom d'usage
BUIRON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Vinzelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/1992
Siret
38949742100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LOCATION IMMOBILIERE
Autres Activités
LOCATION IMMOBILIERE
Adresse
153 RUE DU BOURG
71680 , VINZELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
153 Rue du Bourg
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/001304
Date d'ajout
17/03/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants suite à décision municipale : Monsieur BUIRON Gerard Ancienne Adresse : LE BOURG 71145 VINZELLES Nouvelle Adresse : 153 Rue du Bourg 71680 VINZELLES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/001304
Date d'ajout
17/03/2018
Description
Modification relative aux associés de société civile : (décret 2005-77 du 01/02/2005) BUIRON Gerard nom d'usage : BUIRON Gerard devient Associé ROBIN Chantal Monique nom d'usage : BUIRON Chantal devient Associé BUIRON Lucile Yvette nom d'usage : BUIRON Lucile devient Associé
Numéro d'observation
F18/001304
Date d'ajout
17/03/2018
Description
Suite à une décision municipale l'adresse du siège social et du principal établissement se situe 153 Rue du Bourg 71680 VINZELLES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 18 décembre 1992 -No A702 - LE COURRIER LE PROGRES du 16 décembre 1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).