Entreprise : SCI DU 47 FAUBOURG ST LAURENT - SIREN 389 485 731
Identité
Dénomination
SCI DU 47 FAUBOURG ST LAURENT
SIREN (siège)
389 485 731
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1993
Début d’activité
04/01/1993
Dissolution
Date de fin de la personne morale
03/01/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
47 RUE DU FAUBOURG SAINT-LAURENT 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERNE HENRIETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
SCHOELCHER
Nom, Prénom(s)
TOUZET CORINNE , YVETTE , BEATRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Paris 2e Arrondissement
Dénomination
ASSOCIATION DIOCESAINE DE SENS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
AUXERRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1993
Siret
38948573100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
47 RUE DU FAUBOURG SAINT-LAURENT
89500 , VILLENEUVE-SUR-YONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/03/2023
Description
Dissolution à compter du 07/03/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/03/2023, siège de la liquidation : 7 Rue Française CS 287 89005 Auxerre Cedex, parution de la publicité légale : L'Indépendant de l'Yonne paru le 21/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/01/1993
Description
Historique des observations depuis le 04/01/1993 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 04/01/1993 Publicité au journal : LA LIBERTE DE L'YONNE le : 26/11/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).