Entreprise : SCI DES FORQUES - SIREN 389 478 108
Identité
Dénomination
SCI DES FORQUES
SIREN (siège)
389 478 108
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1992
Début d’activité
21/11/2021
Date de fin de la personne morale
27/12/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
299 IMP DES CAVELIERS 14430 VICTOT-PONTFOL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAIR MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Victot-Pontfol
Nom, Prénom(s)
LANCE BRIGITTE , MARIE , PAULETTE , LOUISE
Nom d'usage
LAIR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Victot-Pontfol
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/11/2021
Siret
38947810800035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
299 IMP DES CAVELIERS
14430 , VICTOT-PONTFOL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1992
Siret
38947810800019
Code APE
702C
Adresse
1 RUE DU LONG DOUET
14760 , BRETTEVILLE-SUR-ODON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/1992
Siret
38947810800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DU BLANC
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17812
Date d'ajout
17/10/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Lisieux par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/11/2021 du 4 Rue du Blanc 14000 Caen au 299 Impasse des Caveliers 14430 Victot-Pontfol
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
03/01/2001
Description
Augmentation du capital Ancien capital : 184.000 Frs. Nouveau capital : 30.000 Euros transfert du siège social. Ancienne adresse : 1 rue du long Douet, 14760 Bretteville-sur-Odon. Nouvelle adresse : 4 rue du blanc, 14000 Caen. Modification d'adresse personnelle pour le gérant Lair (Michel) Date d'effet : 01/06/2000
Numéro d'observation
6000
Date d'ajout
03/01/2001
Description
Augmentation du capital Ancien capital : 184.000 Frs. Nouveau capital : 30.000 Euros transfert du siège social. Ancienne adresse : 1 rue du long Douet, 14760 Bretteville-sur-Odon. Nouvelle adresse : 4 rue du blanc, 14000 Caen. Modification d'adresse personnelle pour le gérant Lair (Michel) Date d'effet : 01/06/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).