Entreprise : LES BRUYERES - SIREN 389 432 519
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2022)
Dénomination
LES BRUYERES
SIREN (siège)
389 432 519
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1992
Fermeture de l'établissement - 38943251900012
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
17/12/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7774.9 EUR
Adresse du siège
MAUNY 49330 LES HAUTS-D'ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Champigné
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUIN FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
FOUIN PATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Hauts d'Anjou (les)
Nom, Prénom(s)
FOUIN JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Les Hauts-d'Anjou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/1992
Siret
38943251900012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, exploitation directe ou indirecte de tout bien immobilier équipe ou meuble et droits immobiliers afférents auxdits immeubles, qui par suite d'acquisition ou de toute autre manière composeront son patrimoine sans aucune exception
Adresse
Mauny
49330 , Hauts d'Anjou (les) - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Champigné
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9156
Date d'ajout
11/04/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/11/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/04/2022
Description
Dissolution à compter du 01/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/11/2021, liquidateur : FOUIN Jean-Yves, siège de la liquidation : 25 Rue du capitaine mailfert CHAMPIGNE 49330 Les Hauts-d'Anjou, parution de la publicité légale : 20minutes.fr paru le 07/04/2022
Numéro d'observation
9160
Date d'ajout
11/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Numéro d'observation
5672
Date d'ajout
28/07/2000
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU 20.04.2000
Numéro d'observation
4873
Date d'ajout
21/07/1997
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU 30.04.97
Numéro d'observation
4907
Date d'ajout
18/07/1995
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU 27 MAI 1995
Numéro d'observation
3802
Date d'ajout
08/06/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 24.05.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 51 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 774.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).