Entreprise : SCEA GREGOIRE - SIREN 389 426 925
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2018)
Dénomination
SCEA GREGOIRE
SIREN (siège)
389 426 925
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1992
Fermeture de l'établissement - 38942692500027
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Fermeture de l'établissement - 38942692500019
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2000
Date de fin de la personne morale
17/12/2027
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
LD LES PERRIERES 35680 MOULINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREGOIRE DOMINIQUE , EUGENE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Moulins
Nom, Prénom(s)
COLOMBEL CLAUDINE , MARCELLE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
GREGOIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Moulins
Nom, Prénom(s)
MASSOT VERONIQUE , MARIE
Nom d'usage
GEORGEAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Moulins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38942692500019
Code APE
013Z
Adresse
LA BIARDIERE
35680 , MOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38942692500027
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
activité agricole culture et élevage associés (début : 1.3.2000)
Adresse
LD les Perrières
35680 , Moulins - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70943
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/10/2018 Avec date d'effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48515
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Dissolution à compter du 31/12/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2017 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale dans Le Journal de Vitré en date du 02/02/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/12/1992
Description
Historique des observations depuis le 18/12/1992 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.12.1992 AU 1.03.2000, MOULINS, "LA BIARDIE RE". - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * EARL LA BIARDIERE - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.12.1992 AU 1.03.2000, E.A.R.L.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé les Perrières 35680 Moulins : Observation depuis le 18/12/1992 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.12.1992 AU 01.03.2000, MOULINS LA BIARDIE- RE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).