Entreprise : SCM LE CABINET D INFIRMIERS - SIREN 389 420 506
Identité
(Entreprise radiée le 05/11/2020)
Dénomination
SCM LE CABINET D INFIRMIERS
SIREN (siège)
389 420 506
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1992
Fermeture de l'établissement - 38942050600013
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2020
Date de fin de la personne morale
16/12/2091
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE LA LIBERTE 89240 CHEVANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LASCOLS JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
APPLENCOURT ROUGER NATHALIE , MICHELLE , NEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
AIUVALASIT MARIE-JOSEPHE , THERESE
Nom d'usage
LASCOLS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
LACHENAL PAVEC NADIA , CHANTAL , NEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ SAUTIER SYLVIE , CECILE , NEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Diges
Nom, Prénom(s)
DHERISSARD CHRISTOPHE , YVES , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38942050600013
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
permanence cabinet d'infir- miers, tous soins
Adresse
14 RUE 14 rue de la Liberté Orgy
89240 , Chevannes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/11/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 02-11-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/11/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 16-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Yonne Républicaine DU : 02-11-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/12/1992
Description
Historique : Publicité de constitution : L'Yonne R épublicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).