Entreprise : EURO COM INDUSTRIES - SIREN 389 391 442
Identité
Dénomination
EURO COM INDUSTRIES
SIREN (siège)
389 391 442
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1992
Date de fin de la personne morale
17/12/2091
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU MOULIN 88000 DEYVILLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOPPL GEORGES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
88
Nom, Prénom(s)
LYONNET FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
CORBENAY
Nom, Prénom(s)
MARTINET JEAN , LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VESOUL CEDEX
Nom, Prénom(s)
LYONNET DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
CORBENAY
Nom, Prénom(s)
CLERC JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
88
Dénomination
GROUPE ECC ERARD ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VESOUL CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/03/1994
Siret
38939144200024
Code APE
516A
Adresse
2 RUE DU MOULIN
88000 , DEYVILLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38939144200016
Code APE
516A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACHAT ET VENTE DE TOUS PRODUITS INDUSTRIELS ET MANUFACTURES, EN PROVENANCE ET A DESTINATION DES PAYS D'EUROPE DE L'EST.
Adresse
4 PL 4 PL. LEON JACQUEZ
70800 , SAINT LOUP SUR SEMOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Vesoul-Gray. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Vesoul-Gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1021
Date d'ajout
09/11/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28.02.1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR SAISINE D'OFFICE DE LA S;A; EURO COM INDUSTRIE MME HENRIOT EST NOMMEE JUGE COMMISSAIRE LA SCP BIHR LE CARRER - 19 BIS RUE bOULAY DE LA MEURTHE - 88000 EPINAL EST NOMMEE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 14 FEVRIER 1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).