Entreprise : PAU EVENEMENTS - SIREN 389 382 920
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2020)
Dénomination
PAU EVENEMENTS
SIREN (siège)
389 382 920
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1992
Date de fin de la personne morale
16/12/2022
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE SUZANNE BACARISSE 64000 PAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZENITH PYRENEES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRIER HUGUES , OLIVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Lons
Nom, Prénom(s)
LACOSTE JEAN , JOSEPH , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Gelos
Nom, Prénom(s)
ZHANG CHENGJIE
Nom d'usage
PENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
DE PROYART DE BAILLESCOURT JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Idron
Nom, Prénom(s)
THIBAULT ODILE , MARIE , JOSE
Nom d'usage
DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Idron
Nom, Prénom(s)
WOLFS PATRICIA
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
PEUDEPIECE JEAN-PIERRE , ANDRE , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
CAMBOULIVES PATRICK , YVAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
MESTELAN MARIE-LAURE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Billère
Nom, Prénom(s)
TOURRUCOU EVELYNE , MARIE , ROSE
Nom d'usage
LALANNE COURREGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Rébénacq
Nom, Prénom(s)
MARBOT JEROME , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
MORICHON ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Montauban
Nom, Prénom(s)
SAN MIGUEL THIERRY , PIERRE , JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Pau
Dénomination
BEARNAISE HABITAT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pau
Dénomination
BELLY ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38938292000020
Code APE
9004Z - Gestion de salles de spectacles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'équipement structurants dans le cadre de délégations de services publics ou dans un cadre contractuel dans les limites territoriales de la communauté d'agglomération Pau Pyrénées. Exploitation et gestion de la salle de spectacle zénith.
Adresse
RUE rue Suzanne Bacarisse
64000 , Pau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zénith Pyrénées
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1996
Siret
38938292000012
Code APE
9004Z - Gestion de salles de spectacles
Activité principale
Gestion de salles de spectacles
Adresse
PL ROYALE
64000 , PAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL DE VILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
343
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Radiation du RCS le 13/01/2020 avec effet au 13/12/2019 Fusion absorption par la société SPL PAU BEARN PYRENEES EVENEMENTS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).