Entreprise : SCI APRES LES MOUTONS - SIREN 389 373 481
Identité
(Entreprise radiée le 07/11/2023)
Dénomination
SCI APRES LES MOUTONS
SIREN (siège)
389 373 481
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1992
Fermeture de l'établissement - 38937348100024
- Date d'effet de la fermeture : 03/11/2021
Fermeture de l'établissement - 38937348100016
- Date d'effet de la fermeture : 27/07/1996
Date de fin de la personne morale
13/12/2042
Forme juridique
Société civile d'attribution
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE LA PAIX 68220 LEYMEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LEYMEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUGGEMANN CHRISTOPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Nom, Prénom(s)
CHANTEUX FRANCOISE , GABRIELLE , EUGENIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Leymen
Nom, Prénom(s)
FREICHEL JUDITH , MARIA
Nom d'usage
FREICHEL BRUGGEMANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Nom, Prénom(s)
KEGEL ASTRID , ISABELLE
Nom d'usage
PFISTER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Leymen
Nom, Prénom(s)
KEGEL ADELHEID , MARIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Nom, Prénom(s)
MEIER GISELA
Nom d'usage
SCHIRMANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Nom, Prénom(s)
SCHIRMANN ANDREAS , JOHANNES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Nom, Prénom(s)
TEMPLETON LUKAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Tarnac
Nom, Prénom(s)
TSCHUMI SIBYLLE , TERESA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1992
Siret
38937348100016
Adresse
28 RUE PRINCIPALE
68220 , LEYMEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/1992
Siret
38937348100024
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction et division d'immeubles puis attribution aux associés
Adresse
11 RUE DE LA PAIX
68220 , LEYMEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LEYMEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Dissolution à compter du 15/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/09/2021, siège de la liquidation : 11 Rue de la Paix 68220 Leymen, parution de la publicité légale : L'Ami du Peuple paru le 10/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12920
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Radiation du RCS Mulhouse le 07/11/2023 avec effet au 03/11/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée D'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF Nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).