Entreprise : SCM VALERVE - SIREN 389 354 986
Identité
Dénomination
SCM VALERVE
SIREN (siège)
389 354 986
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1992
Début d’activité
02/11/1992
Date de fin de la personne morale
16/12/2042
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Mise en commun de moyens dermatologie
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU DOCTEUR ROUX 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT HERVE , MAX , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
MOISAN VALERIE
Nom d'usage
PETIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1992
Siret
38935498600025
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Mise en commun de moyens dermatologie
Autres Activités
Mise en commun de moyens dermatologie
Adresse
1 RUE DU DOCTEUR ROUX
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
02/11/1992
Siret
38935498600017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
36 BD DE LA PAIX
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2350
Date d'ajout
12/05/2011
Description
Modification de la dénomination à compter du 27/04/2011 : Ancien : SCM DE DERMATOLOGIE Nouveau : SCM VALERVE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/04/2011 : Nouveau : MME PETIT Valérie, Co-gérant associé Changement de qualité : MR PETIT Hervé Max Henri, Gérant associé devient Co-gérant associé Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 27/04/2011 : Ancienne adresse : 36 boulevard de la Paix 56000 Vannes Nouvelle adresse : 1 rue Docteur Roux 56000 Vannes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5818
Date d'ajout
27/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/07/2008 : Partant : PRIME Gildas Paul Guillaume, Co-Gérant (décédé le 22/05/2007) Régularisation de la qualité de Mr PETIT Hervé Max Henri, Co-Gérant devient Gérant associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).