Entreprise : SARL LA PIETONE - SIREN 389 341 769
Identité
Dénomination
SARL LA PIETONE
Sigle
LA PIETONE
SIREN (siège)
389 341 769
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1992
Date de fin de la personne morale
10/12/2091
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
41 RUE PEROLIERE 05000 GAP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DESCENTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUCHOT MURIELLE , DANIELLE , ANDREE
Nom d'usage
PASSOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
PASSOT ANDRE
Nom d'usage
PASSOT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
GAP
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
38934176900013
Nom commercial
LA PIETONNE
Code APE
702C
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
41 RUE PEROLIERE
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
77
Date d'ajout
14/01/2010
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 21/12/2009 Liquidateur : PASSOT Murielle, Danielle, Andrée Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur. Journal d'annonces légales : TPBM Semaine Provence en date du 23/12/2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3568
Date d'ajout
03/12/2007
Description
Cessation d'activité à compter du 01/11/2007 Mise en sommeil de la société Vente du fonds
Numéro d'observation
3519
Date d'ajout
28/11/2006
Description
ETABLISSEMENT PRINCIPAL DONNE EN LOCATION GERANCE A COMPTER DU 06/11/2006 : LE FONDS SITUE 41 RUE PEROLIERE 05000 GAP EST DONNE EN LOCATION-GERANCE A SARL LE SOLEIL DES ECRINS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 01/07/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX DE 300 000 FRS DE MME BRIMAULT CHRISTIANE (RCS 82A52- RADIE 30.12.1992) - JOURNAL : ALPES ET MIDI DU 8.01.1993 JOURNAL : ALPES ET MIDI DU 4.12.1992 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CESSATION TOTALE D'ACTIVITE A COMPTER DU 01 JUILLET 2000 VENTE DU FONDS A MR MOULINAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- REPRISE DE L'ACTIVITE A COMPTER DU 1ER MARS 2003 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- RACHAT DU FONDS DE MONSIEUR MOULINAS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).