Entreprise : MADENISA - SIREN 389 318 486
Identité
Dénomination
MADENISA
SIREN (siège)
389 318 486
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1992
Début d’activité
14/04/2008
Date de fin de la personne morale
23/12/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominance alimentaire situé au 24-26 rue de l'industrie 80300 Albert, sous l'enseigne : Netto, ainsi que à titre accessoire et sous réserve de l'exploitation à titre principal du fonds désigné ci-dessus, la distribution de produits pétroliers, l'exploitation de tout établissement accessoire et complémentaire sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM entreprises, la participation dans toute société exploitant un fonds de commerce sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM entreprises.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
37600 EUR
Adresse du siège
14 CHE CROISE DE BELLEVUE 80300 ALBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ROSIDI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Roye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2008
Siret
38931848600021
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Supermarchés
Adresse
14 CHE CROISE DE BELLEVUE
80300 , ALBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/1992
Siret
38931848600013
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Adresse
24 RUE DE L’INDUSTRIE
80300 , ALBERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24-26
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TGI) === : L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Péronne, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Refonte de la carte judiciaire 2009 : Le Tribunal de Grande Instance de Péronne statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/05/2008
Description
--- : --- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A L'AGE du 14 avril 2008, il a été décidé de transférer le siège social et l'établissement principal : - 24-26 rue de l'Industrie 80300 ALBERT (Fermé) - au 14 chemin croisé de Bellevue 80300 ALBERT Publicité Picardie la Gazette du 16.4.2008 n 3199 - DATE D'EFFET : 14/04/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/04/2006
Description
--- : --- CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION L'assemblée générale mixte du 2 janvier 2006 a nommé, à compter du même jour, en remplacement de M. ASSIER Jean-Pierre dt 9 rue du Plat Pain 51500 VILLERS ALLERAND, démissionnaire, M. Franck LAVALARD demeurant 47 rue de la Tortille 80200 Peronne, en qualité de Président, Mme Mélanie LAVALARD, demeurant 47 rue de la Tortille 80200 PERONNE a été nommée aux fonctions de Directeur Général le même jour ( Publicité Picardie la Gazette du 25 janvier 2006 n 3083). - DATE D'EFFET : 02/01/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/2006
Description
--- : --- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE L'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2005 a décidé d'augmenter le capital social pour le porter de 14635,11 E à 37600 E, de modifier l'objet social : "l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé au 24-26 rue de l'Industrie 80300 ALBERT, sous l'enseigne NETTO, ainsi qu'à titre accessoire et sous réserve de l'exploitation à titre principal du fonds désigné ci-dessus, la distribution de produits pétroliers, l'exploitation de tout établissement accessoire et complémentaire sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société ITM entreprises, la participation dans toute société exploitant un fonds de commerce"; de transformer la SARL en société par actions simplifiée à compter du 26.12.2005.lLa dénomination, le siège, la durée et les dates d'ouverture et de cloture de l'exercice social demeurent inchangées.Sous sa forme de SAS la société est dirigée par : Président : M. Jean-Pierre ASSIER, demeurant 9 rue du Plat Pain 51500 Villers Allerand, Commissaires aux comptes : titulaire : la Sté BL Commissariat et Audit 35 bld Gambetta 59335 Tourcoing, suppléant : M. Arnaud LOCQUET 35 bld Gambetta 59335 Tourcoing (Publicité Picardie la Gazette du 4 janvier 2006 n 3080). - DATE D'EFFET : 26/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 96 000.00 FRF nouveau montant : 14 635.11 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/1993
Description
--- : --- MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 05 JANVIER 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/12/1992
Description
--- : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2006A8 le 26/01/2006 --- Publicité au Journal : ACTION AGRICOLE PICARDE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).