Entreprise : SCI DE MONBERTHAULT - SIREN 389 314 204
Identité
(Entreprise radiée le 22/08/2023)
Dénomination
SCI DE MONBERTHAULT
SIREN (siège)
389 314 204
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1992
Fermeture de l'établissement - 38931420400014
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2023
Date de fin de la personne morale
13/12/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
548.82 EUR
Adresse du siège
21320 MONT-SAINT-JEAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONT SAINT JEAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANILLIER MYRIAM
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
PLOMBIERES LES DIJON
Nom, Prénom(s)
LAPREE FABIENNE , MARIE , MADELEINE
Nom d'usage
CLERC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
CHATON
Nom, Prénom(s)
LAPREE PASCAL , JEAN-LOUIS , SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
POUILLY EN AUXOIS
Nom, Prénom(s)
DUMONT VINCENT , MARIE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
SAULIEU
Nom, Prénom(s)
THIERY RAPHAEL , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
POUILLY EN AUXOIS
Nom, Prénom(s)
CLERC JEAN , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Molphey
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE REMI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Plombières-lès-Dijon
Nom, Prénom(s)
HARDION SOLANGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Saulieu
Nom, Prénom(s)
POUSSY CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Mont-Saint-Jean
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/1992
Siret
38931420400014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, PROPRIETE, ADMINISTRATION, GESTION EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS.
Adresse
21320 , POUILLY EN AUXOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONT SAINT JEAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14238
Date d'ajout
22/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Dissolution à compter du 30/06/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/06/2023, siège de la liquidation : FERME DU NEUVON 21370 Plombières-lès-Dijon, parution de la publicité légale : Le Bien Public - Les Dépêches paru le 05/07/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 548.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).