Entreprise : BISCUITERIE DU MOUSTOIR - SIREN 389 290 743
Identité
Dénomination
BISCUITERIE DU MOUSTOIR
SIREN (siège)
389 290 743
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1992
Début d’activité
05/12/1992
Date de fin de la personne morale
09/12/2091
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
À) fabrication et vente de crêpes B) fabrication et vente de gâteaux
Code APE
1072Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Capital social
112000 EUR
Adresse du siège
RTE DE FOUESNANT 29950 BENODET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE KERGAOUEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARREC GILDAS
Qualité
Président du conseil d’administration
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Bénodet
Nom, Prénom(s)
GARREC GAETAN , CORIOLAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1997
Commune de résidence
Bénodet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/12/1992
Siret
38929074300027
Nom commercial
FRANCOIS GARREC ET GARREC
Code APE
1072Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
À) fabrication et vente de crêpes B) fabrication et vente de gâteaux
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Autres Activités
FABRICATION DE CREPES GATEAUX
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Adresse
RTE DE FOUESNANT
29950 , BENODET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE KERGAOUEN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
05/07/2006
Siret
38929074300035
Nom commercial
FRANCOIS GARREC ET GARREC
Enseigne
BISCUITERIE FRANCOIS GARREC
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Code APRM
1072ZZ - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Négoce de produits régionaux
Code APRM
1072ZZ - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Autres Activités
FABRICATION DE CREPES GATEAUX
Code APRM
1072ZZ - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Adresse
39 RUE CHARLES DE GAULLE
29940 , LA FORET-FOUESNANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38929074300019
Code APE
158F
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION DE CREPES GATEAUX
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Code APRM
1089ZZ - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Adresse
9 RUE DE CORNOUAILLE
29170 , SAINT-EVARZEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2913
Date d'ajout
20/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/03/2013 : Partant : SOBEX (SAS) représentée par DENIEL HOSTIOU FREDERIQUE, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : OUEST CONSEILS AUDIT (SACA), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4044
Date d'ajout
17/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/07/2012 : Modifié : GARREC Gildas, Président, demeurant route de Fouesnant - ZA de Kergaouen 29950 Bénodet
Numéro d'observation
3946
Date d'ajout
28/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2011 : Partant : LE BRETON JEAN YVES, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : LE CORRE Pierre-Yves, Commissaire aux comptes suppléant Modifié : SAS SOBEX représentée par DENIEL HOSTIOU FREDERIQUE, Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
6791
Date d'ajout
14/12/2007
Description
Changement de commissaire aux comptes titulaire du 27/07/2007 : Partant : SARL LGMA; Nouveau : SAS SOBEX Changement de commissaire aux comptes suppléant du 27/07/2007 : Partant : SAVARY Jean-Michel; Nouveau : LE BRETON JEAN YVES
Numéro d'observation
4413
Date d'ajout
08/08/2006
Description
Ouverture d un établissement sis 39 rue Charles de Gaulle 29940 LA FORET FOUESNANT Date d'effet : 05/07/2006
Numéro d'observation
4860
Date d'ajout
20/09/2005
Description
Modification de(s) commissaires aux comptes COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ANCIEN : HOSTIOU BERNARD NOUVEAU : SARL - L.G.M.A 143 AVENUE DE KERADENNEC 29000 QUIMPER COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : ANCIEN : AUDIT COMMISSARIAT EXPERTISE NOUVEAU : SAVARY JEAN-MICHEL - P.V DU 20.12.04 - DEPOT DU 20.09.05 Date d'effet : 20/12/2004
Numéro d'observation
1242
Date d'ajout
15/03/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIEN : GARREC (JEAN FRANCOIS) NOUVEAU : GARREC (PATRICIA) Date d'effet : 23/02/2001
Numéro d'observation
4235
Date d'ajout
07/10/1999
Description
Augmentation du capital 700 000 FRS A 734 671,84 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT : 112 000 EUROS TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : ANCIENNE ADRESSE : 9, RUE DE CORNOUAILLE - SAINT EVARZEC NOUVELLE ADRESSE : Z.A. DE KERGAOUEN - ROUTE DE FOUESNANT - 29950 - BENODET Date d'effet : 24/06/1999
Numéro d'observation
2199
Date d'ajout
19/05/1999
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN TITULAIRE : C.E. AUDICOM NOUVEAU TITULAIRE : HOSTIOU BERNARD ANCIEN SUPPLEANT : COLLIN PATRICK NOUVEAU SUPPLEANT : AUDIT COMMISSARIAT EXPERTISE (PV AGO DU 19/03/99) - A COMPTER DU 19/03/99
Numéro d'observation
1533
Date d'ajout
27/03/1996
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEURS PARTANTS : GARREC FRANCOIS A COMPTER DU 29/03/95 GARREC PATRICIA A COMPTER DU 01/01/96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).