Entreprise : EUROTEKNIKA - SIREN 389 251 745
Identité
Dénomination
EUROTEKNIKA
SIREN (siège)
389 251 745
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2005
Début d’activité
01/11/2004
Date de fin de la personne morale
20/01/2091
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La conception la commercialisation la distribution la vente par tous moyens y compris par correspondance l'importation et l'exportation d'implants dentaires et de façon générale de tous matériels implantologiques dentaires et accessoires reservés aux laboratoires de prothèses dentaires.
Code APE
3250A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Capital social
68704 EUR
Adresse du siège
726 RUE DU GENERAL DE GAULLE 74700 SALLANCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STEMMER ARMAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Paris
Dénomination
A.M.O. FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
KAUFMANN & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2004
Siret
38925174500052
Code APE
3250A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La conception la commercialisation la distribution la vente par tous moyens y compris par correspondance l'importation et l'exportation d'implants dentaires et de façon générale de tous matériels implantologiques dentaires et accessoires reservés aux laboratoires de prothèses dentaires.
Adresse
726 RUE DU GENERAL DE GAULLE
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2004
Siret
38925174500045
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Adresse
656 RUE DU GENERAL DE GAULLE
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1992
Siret
38925174500011
Code APE
514N
Adresse
39 RUE DE BERRI
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1992
Siret
38925174500029
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Adresse
58 AV DE LA GRANDE ARMEE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1994
Siret
38925174500037
Code APE
514N
Adresse
38 RUE GALILEE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/002924
Date d'ajout
24/07/2006
Description
Modification autre FULOPT BOUTON ET ASSOCIES SA COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT. MERCURE MANAGEMENT SARL COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EST PARTANT. MR GRUMAN GEORGES NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. GOURGUE ET ASSOCIES SCP CAC NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. date d'effet : 01/12/2005
Numéro d'observation
F06/002925
Date d'ajout
24/07/2006
Description
Modification autre SUIVANT P.V. DU 6 JUILLET 2006 IL A ETE DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL DE 135.024 € POUR LE PORTER DE 152.449.02 € A 287.473.02 € ET DE REDUIRE LE CAPITAL DE 218.769,02 € POUR LE RAMENER DE 287.473,02 € A LA SOMME DE 68.704 € D'OU CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ET A COMPTER DU 6 JUILLET 2006 RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES. date d'effet : 06/07/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIEGE ANTERIEUR : 38 BIS RUE GALIEE 75116 PARIS DU 25.11.92 AU 01.12.04 DATE DU TRANSFERT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).