Entreprise : EARL BERTRAND - SIREN 389 246 588
Identité
Dénomination
EARL BERTRAND
SIREN (siège)
389 246 588
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1992
Début d’activité
15/10/1992
Date de fin de la personne morale
14/10/2042
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1993
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
exploitation agricole. Exploitation agricole.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
198360 EUR
Adresse du siège
8 RUE ALBERT DELAME 02250 BOSMONT-SUR-SERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND FRANCOIS , JEAN , GILBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Bosmont-sur-Serre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1992
Siret
38924658800013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation agricole. Exploitation agricole.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
8 RUE ALBERT DELAME
02250 , BOSMONT-SUR-SERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/10/2000
Description
--- A COMPTER DU 31.03.2000 DEMISSION DE MIREILLEDESSON AUX FONCTIONS DE COGERANTE A COMPTER DU 19.06.2000 CONVERSION EN EUROS DU CAPITAL PARUTION LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 23.06.2000
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/01/1999
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT PAR PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 1998 IL A ETE PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE BERTRAND MARCEL DE SES FONCTIONS DE COGERANT A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1998
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/10/1992
Description
Historique : --- Publicité au Journal : L'AGRICULT EUR DE L'AISNE --- Parution au Journal le 13/11/19 92
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/10/1992
Description
--- Compl¿ment d'information / forme juridique etcapital : SOIT 1 305 000 FRANCS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).