Entreprise : SCP VET'HAUT SEGALA - SIREN 389 213 059
Identité
(Entreprise radiée le 19/06/2023)
Dénomination
SCP VET'HAUT SEGALA
SIREN (siège)
389 213 059
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1992
Fermeture de l'établissement - 38921305900014
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2022
Date de fin de la personne morale
26/11/2042
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
RUE DU CAMPAGNAL 12240 RIEUPEYROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELESTRE LAURENT , REMY , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Rieupeyroux
Nom, Prénom(s)
LAGOUTTE FABIEN , FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Colombiès
Nom, Prénom(s)
COUTROT EDWIN , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Rieupeyroux
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER KARINE , MICHELLE , BERNADETTE
Nom d'usage
SAGET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Quins
Nom, Prénom(s)
MARIAGE ALINE , MARIE
Nom d'usage
MARRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
La Salvetat Peyrales
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/10/1992
Siret
38921305900014
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession de vétérinaire
Adresse
RUE rue du Campagnal
12240 , Rieupeyroux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6495
Date d'ajout
19/06/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Dissolution à compter du 01/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/03/2022, liquidateur : LAGOUTTE Fabien, Frédéric, siège de la liquidation : Rue du Campagnal 12240 Rieupeyroux
Numéro d'observation
7579
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/04/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1934
Date d'ajout
01/08/2005
Description
Changement de dénomination - Modification de la raison sociale : Laurent Delestre, Karine Saget aux lieu et Palce de Jean Fosseprez, Laurent Delestre, - Nomination de MME Saget née Chevallier Karine en qualité de Co-Gerante en remplacement de M. Fosseprez Jean, démissionnaire, (Acte notarié du 01/07/2005) Date d'effet : 01/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Bodacc n 249 a du 24/12/92) la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 350 000.00 FRF nouveau montant : 53 357.16 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).