Entreprise : LA COLOMBE - SIREN 389 191 966
Identité
Dénomination
LA COLOMBE
SIREN (siège)
389 191 966
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1992
Début d’activité
01/11/1992
Date de fin de la personne morale
17/11/2042
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA MAIRIE 41160 BEAUCE LA ROMAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Colombe
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNOUD VALERIE
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Binas
Nom, Prénom(s)
RICHARD PATRICE , NOEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
OUZOUER LE MARCHE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1992
Siret
38919196600024
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1 RUE DE LA MAIRIE
41160 , BEAUCE LA ROMAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Colombe
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1992
Siret
38919196600016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
2 HEAUVILLE
41160 , OUZOUER-LE-DOYEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/09/2023
Description
Dissolution à compter du 01/09/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/08/2023, siège de la liquidation : 1 Rue de la Mairie La Colombe 41160 Beauce la Romaine, parution de la publicité légale : Horizons - Edition du Loir-et-Cher paru le 25/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2158
Date d'ajout
05/05/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 28/02/2014 Ancienne : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DESPREZ-RICHARD Nouvelle : SCEA LA COLOMBE Transfert du siège social et établissement principal à compter du 28/02/2014 : Ancienne adresse : 2 Héauville - Ouzouer-le-Doyen 41160 Morée Nouvelle adresse : 1 rue de la Mairie 41160 La Colombe Modification relative aux dirigeants à compter du 28/02/2014 : Partant : DESPREZ Joël François-Michel, Gérant associé Nouveau : RICHARD Valérie, Gérant, Associé
Numéro d'observation
5654
Date d'ajout
27/11/2013
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 01/11/2013 Ancienne durée : 21 ans Nouvelle durée : 50 ans
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).