Entreprise : AB'CIS - SIREN 389 180 357
Identité
Dénomination
AB'CIS
SIREN (siège)
389 180 357
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1992
Début d’activité
07/11/1992
Date de fin de la personne morale
29/12/2121
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU GLEFFIEN 28260 OULINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OULINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET CAROLINE , CLAUDE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Val-de-Scie
Nom, Prénom(s)
RICHARD LUC , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Oulins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/1992
Siret
38918035700011
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE.
Adresse
20 RUE DU GLEFFIEN
28260 , OULINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OULINS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/11/1998
Siret
38918035700029
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte
Adresse
20 RUE DE L'ABBAYE
27540 , IVRY-LA-BATAILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/05/2002
Description
Historique des observations depuis le 29/05/2002 : IMMATRICULATION DU SIEGE SOCIAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX - RCS 92B169
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 18/03/1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIENNE DENOMINATION : LUC RICHARD S.A.R.L. *************
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).