Entreprise : TOP CAMPUS RENNES BEAUREGARD - SIREN 389 164 898
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2017)
Dénomination
TOP CAMPUS RENNES BEAUREGARD
SIREN (siège)
389 164 898
Date d'immatriculation au RNE
17/02/2011
Fermeture de l'établissement - 38916489800055
- Date d'effet de la fermeture : 25/04/2017
Fermeture de l'établissement - 38916489800014
- Date d'effet de la fermeture : 25/04/2017
Fermeture de l'établissement - 38916489800022
- Date d'effet de la fermeture : 09/03/1998
Fermeture de l'établissement - 38916489800030
- Date d'effet de la fermeture : 20/06/2005
Fermeture de l'établissement - 38916489800048
- Date d'effet de la fermeture : 24/03/2017
Date de fin de la personne morale
16/02/2021
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1580000 EUR
Adresse du siège
3 AV GERMAINE TILLION 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIGOT MICHEL , EMILE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
LE GALL JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Nom, Prénom(s)
BOURGINE PIERRICK , LOIC , PROSPER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Bais
Nom, Prénom(s)
LUCAS GUY , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BOCLAUD THIERRY , DOMINIQUE , LIONEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BOUILLON LAURENT , VICTOR , ERNEST , ANGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
SIGAU
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
TOP CAMPUS
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
P2H
Qualité
Autre
Commune de résidence
Josselin
Dénomination
J2H
Qualité
Autre
Commune de résidence
Arzon
Dénomination
PETRUS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1992
Siret
38916489800014
Enseigne
TOP CAMPUS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
13 RUE DOYEN DENIS LEROY
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1992
Siret
38916489800022
Code APE
551D
Adresse
3 PARC DE BROCELIANDE
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/12/1992
Siret
38916489800055
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
loueur en meublé professionnel de résidence avec services para-hoteliers
Adresse
3 AV 3 Avenue Germaine Tillion
35136 , Saint-Jacques-de-la-Lande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/1998
Siret
38916489800030
Enseigne
TOP CAMPUS
Code APE
551E
Adresse
1 PARC DE BROCELIANDE
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2005
Siret
38916489800048
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
6 PARC DE BROCELIANDE
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32928
Date d'ajout
03/07/2017
Description
Dissolution à compter du 25/04/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/04/2017 siège de la liquidation fixé à 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, 3 avenue Germaine Tillion, parution de la publicité légale : La Chronique Républicaine du 18/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32931
Date d'ajout
03/07/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 25/04/2017
Numéro d'observation
23725
Date d'ajout
02/03/2017
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. De 35760 SAINT-GREGOIRE, 6 Parc de Brocéliande, à 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, 3 avenue Germaine Tillion, à compter du 24/03/2015
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/09/2011
Description
: Prorogation de la durée de la société jusqu'au 16.02.2021.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/11/1992
Description
Historique des observations depuis le 17/11/1992 : - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 04.12.1992 AU 09.03.1998, SAINT GREGOIRE, 3 PARC DE BROCELIANDE. * DU 09.03.1998 AU 20.06.2005, SAINT GREGOIRE, 1 PARC DE BROCELIANDE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 6 Parc de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire : Observation depuis le 17/11/1992 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 04.12.1992 AU 09.03.1998, SAINT GREGOIRE, 3 PARC DE BROCELIANDE, CREATION, TRANSFERE. * DU 09.03.1998 AU 20.06.2005, SAINT GREGOIRE, 1 PARC DE BROCELIANDE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).