Entreprise : SCI LES ARCADES DU MOULIN - SIREN 389 143 025
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2021)
Dénomination
SCI LES ARCADES DU MOULIN
SIREN (siège)
389 143 025
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1992
Fermeture de l'établissement - 38914302500028
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2021
Fermeture de l'établissement - 38914302500010
- Date d'effet de la fermeture : 26/08/2019
Date de fin de la personne morale
08/11/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
35 AV FREDERIC CAYROU 82100 CASTELSARRASIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD GISELE
Nom d'usage
MORET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Bondy
Nom, Prénom(s)
MORET JEAN-CLAUDE , FRANCOIS , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Bondy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/08/2019
Siret
38914302500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d un local à usage commercial.
Adresse
35 AV 35 avenue Frédéric Cayrou
82100 , Castelsarrasin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1992
Siret
38914302500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
51 RUE EDOUARD VAILLANT
93140 , BONDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7794
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2021, liquidateur : MORET Jean-Claude François Louis, siège de la liquidation : 35 Avenue Frédéric Cayrou 82100 Castelsarrasin, parution de la publicité légale : Le Tarn Libre paru le 03/09/2021
Numéro d'observation
7081
Date d'ajout
08/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
79298
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Montauban par suite de transfert du siège social à compter du 26/08/2019 du 51 Rue EDOUARD VAILLANT 93140 Bondy au 35 avenue Frédéric Cayrou 82100 Castelsarrasin
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Suite au transfert, l'établissement situé 51 rue Edouard Vaillant 93140 BONDY est supprimé au 26.08.2019. Commencement de l'exploitation à Bondy le 22.10.1992.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).