Entreprise : SCI HENRI MARTIN - SIREN 389 142 126
Identité
Dénomination
SCI HENRI MARTIN
SIREN (siège)
389 142 126
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2001
Début d’activité
22/10/1992
Date de fin de la personne morale
04/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition de tous terrains ou droits immobiliers construction sur ces terrains vente des immeubles location.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
4 PAS DU CID 77186 NOISIEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERBOIS BRIGITTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUERBOIS ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
GUERBOIS GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/10/1992
Siret
38914212600025
Nom commercial
SCI HENRI MARTIN
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition de tous terrains ou droits immobiliers construction sur ces terrains vente des immeubles location.
Autres Activités
acquisition de tous terrains ou droits immobiliers construction sur ces terrains vente des immeubles location.
Adresse
4 PAS DU CID
77186 , NOISIEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1992
Siret
38914212600017
Code APE
701D
Adresse
2 RUE LOUIS PERGAUD
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33058
Date d'ajout
13/06/2024
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce MEAUX à compter du 05/10/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
41384
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/10/2001
Description
Historique : - ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE D U TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL LE 12.11.1992 AN CIEN SIEGE : 2 RUE LOUIS PERGAUD 94700 MAISONS ALF ORT - TRANSFERT EN DATE DU 01.08.2001 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX PUBLIE DANS LE PARI SIEN DE SEINE ET MARNE DU 24.09.01. - AUCUNE ACTIV ITE CONSERVEE SUR L'ANCIEN GREFFE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).