Entreprise : LE MONESTIER - SIREN 389 122 110
Identité
Dénomination
LE MONESTIER
SIREN (siège)
389 122 110
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2008
Début d’activité
09/11/1992
Date de fin de la personne morale
12/05/2091
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
763760.43 EUR
Adresse du siège
758 CHE DES TERRES MORTES 84210 PERNES-LES-FONTAINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC ANNE , CATHERINE
Nom d'usage
WENDENBURG
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
1296 COPPET
Nom, Prénom(s)
BLANC MARIE , JOSEE
Nom d'usage
GIROD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Nom, Prénom(s)
BLANC JEANNE
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/11/1992
Siret
38912211000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
Propriété gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
758 CHE DES TERRES MORTES
84210 , PERNES-LES-FONTAINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/1992
Siret
38912211000015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
CHE DU MONESTIER
06530 , CABRIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/01/2022
Description
Dissolution à compter du 03/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/12/2021, liquidateur : GIROD né(e) BLANC Marie Josee, siège de la liquidation : 26 CRETS DE CHAMPEL 1206 GENEVE - SUISSE SUISSE, parution de la publicité légale : L'Echo du Mardi paru le 03/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 14 MARS 2008 A PERNES LES FONTAINES 84210 758 CHEMIN DES TERRES MORTES FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE LE 06 NOVEMBRE 1992 PUBLICATEUR : SEMAINE PROVENCE DU 09 OCTOBRE 1992 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).