Entreprise : DUC NORD - SIREN 389 110 867
Identité
Dénomination
DUC NORD
SIREN (siège)
389 110 867
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1992
Début d’activité
23/04/1992
Date de fin de la personne morale
19/11/2042
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Les transports publics de marchandises - la location de véhicules - les transports internationaux l'affrêtement des véhicules - Commissionnaire de Transport.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
LES LEONARDS 26200 MONTELIMAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE DU MEYROL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
DUC JOEL , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
DUC SERGE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
DUC BRUNO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
DUC CHRISTIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Savasse
Dénomination
REBOUL J
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montélimar
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/1992
Siret
38911086700014
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Les transports publics de marchandises - la location de véhicules - les transports internationaux l'affrêtement des véhicules - Commissionnaire de Transport.
Adresse
LES LEONARDS
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE DU MEYROL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38911086700022
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRANSPORTS ROUTIERS SERVICE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI. LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Adresse
288 BD DE BEAUREPAIRE
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/10/2024
Description
Radiation de l'immatriculation secondaire. Transfert de l'établissement secondaire au 652 Boulevard Ferdinand de Lesseps 62110 Hénin-Beaumont - RCS ARRAS 2024B01674 - A compter du 01/05/2024. Aucune activité n'est conservée dans le ressort du GTC de Lille Métropole.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Numéro d'observation
F06/001328
Date d'ajout
19/05/2006
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 29 MARS 2006 DEMISSION DE MME MARIE FEUILLET DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NOMINATION DE M. OLIVIER BERNARD EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. SUPPRESSION DU NOM DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DEPOT D'ACTE N° 759 DU 19/05/06 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 15/04/06 date d'effet : 29/03/2006
Numéro d'observation
F00/000545
Date d'ajout
21/03/2000
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30.12.98: NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE: SARL REBOUL J COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT: MME MARIE FEUILLET EFFET AU 30.12.98 DEPOT D'ACTE Nø332 DU 20.03.2000 JOURNAL PUBLICATEUR: L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 27.11.99
Numéro d'observation
F99/000433
Date d'ajout
19/03/1999
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30.12.98: APPROBATION DU CONTRAT D'APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA SOCIETE TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC LA SOCIETE TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC RCS VALENCE B 732 980 479, DONT LE SIEGE EST A MONTELIMAR (26200) SUARTIER LEONARD-ZA DU MEYROL-26200-MONTELI- MAR, A FAIT APPORT A LA SOCIETE DUC FRERES NORD DE LA BRANCHE COMPLETE ET AUTONOME D'ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR LA REGION NORD PAS DE CALAIS, AVEC EFFET RETROACTIF AU 01.10.98. IL RESULTE DE CET APPORT UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ANCIENNE MENTION: 100.000 F NOUVELLE MENTION: 1.800.000 F PRIME D'APPORT REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE L'ACTIF NET APPORTE ET LE MONTANT DE L'AUGMENTATION REALISE:13.666 F EFFET AU 30.12.98 DEPOT D'ACTE Nø 251 DU 17.03.99 JOURNAL PUBLICATEUR: L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 16.01.99
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/04/1993
Description
Observations concernant l'établissement situé 288 boulevard DE BEAUREPAIRE 59100 Roubaix : MODIFICAT ION DU 5/03/1999 : APPORT PARTIEL D'ACTIF D'UNE BR ANCHE D'ACTIVITE COMPLETE ET AUTONOME DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR LA REGION NORD-PAS DE CALAIS, PAR LA SA TRANSPORTS CHALAVAN & DUC, ZA D U MEYROL QUARTIER DES LEONARDS A MONTELIMAR (DROME ) A COMPTER DU 30/12/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 274 408.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).