Entreprise : EARL TRAVERS DE CASSAN - SIREN 389 084 211
Identité
Dénomination
EARL TRAVERS DE CASSAN
SIREN (siège)
389 084 211
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1992
Début d’activité
01/11/1992
Date de fin de la personne morale
08/12/2065
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
3714 RTE DE MIRABEL 84110 VILLEDIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villedieu
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUQUE JONATHAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Villedieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1992
Siret
38908421100017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture de fruits oléagineux,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
3714 RTE DE MIRABEL
84110 , VILLEDIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villedieu
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3542
Date d'ajout
20/11/2001
Description
ANCIEN CAPITAL : 50 000 FRS NOUVEAU : 49 196.77 FRS CONVERTI : 7 500 EUROS A COMPTER DU 23 OCTOBRE 2001 JOURNAL : VAUCLUSE AGRICOLE DU 02 NOVEMBRE 2001
Numéro d'observation
184
Date d'ajout
15/01/1997
Description
DEMISSION D'UN CO-GERANT : JACQUIER MARTINE EPSE FAUQUE A COMPTER DU 15/12/1996 JOURNAL : VAUCLUSE AGRICOLE DU 05/12/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).