Entreprise : SCI DAYA - SIREN 389 071 713
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
SCI DAYA
SIREN (siège)
389 071 713
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1992
Fermeture de l'établissement - 38907171300017
- Date d'effet de la fermeture : 28/04/2022
Date de fin de la personne morale
11/11/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
AV DE LA LIBERATION 60530 LE MESNIL-EN-THELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALERNE YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Pontpoint
Nom, Prénom(s)
GALERNE DOROTHEE , PAULETTE , GERALDINE
Nom d'usage
DE VOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
EUDIER ANDREE
Nom d'usage
GALERNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Pontpoint
Nom, Prénom(s)
GALERNE ALEXIS , FRANCK , GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/10/1992
Siret
38907171300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration l'exploitation par voie de location ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
AV Avenue de la Libération
60530 , Le Mesnil-en-Thelle - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6316
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 28/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28622
Date d'ajout
09/12/2013
Description
Dissolution à compter du 25/10/2013 siège de la liquidation à l'adresse du liquidateur parution de la publicité légale Oise Hebdo 30/10/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).