Entreprise : SCI PARGEOIS - SIREN 389 070 673
Identité
Dénomination
SCI PARGEOIS
SIREN (siège)
389 070 673
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1992
Début d’activité
08/07/1948
Date de fin de la personne morale
16/11/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'achat, d'échange ou d'apport, aménagement, administration, exploitation par bail ou location verbale de tous terrains, constructions et immeubles situes sur le territoire de la france continentale.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
3600 EUR
Adresse du siège
1 VLA DAVIEL 75013 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARGEOIS MICHEL , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Combs-La-Ville
Nom, Prénom(s)
PARGEOIS MICHELINE , HENRIETTE
Nom d'usage
GIGOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PARGEOIS THIERRY , LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Savigny-Le-Temple
Nom, Prénom(s)
PARGEOIS JEROME , STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Ombrée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
PARGEOIS JACQUELINE , THERESE , LUCIENNE
Nom d'usage
DEMY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Nom, Prénom(s)
PARGEOIS VALERIE , ANNE , GUILAINE
Nom d'usage
BLANCHO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
PARGEOIS CECILE , PATRICIA
Nom d'usage
CORMONT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Logonna-Daoulas
Nom, Prénom(s)
Pargeois SANDRINE
Nom d'usage
Thirion
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Moissy-Cramayel
Nom, Prénom(s)
Pere HELENE , ELISABETH
Nom d'usage
Pargeois
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Émerainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/07/1948
Siret
38907067300022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'achat, d'échange ou d'apport, aménagement, administration, exploitation par bail ou location verbale de tous terrains, constructions et immeubles situes sur le territoire de la france continentale.
Adresse
1 VLA DAVIEL
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/07/1948
Siret
38907067300014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
16 RUE GUSTAVE COURBET
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10800
Date d'ajout
30/07/2019
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 01/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019D054561
Date d'ajout
29/07/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/11/1992
Description
Historique des observations depuis le 17/11/1992 : PUBLICITE STATUTS : LE MONITEUR DE S&M
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).