Entreprise : GAEC DE BOUTRON - SIREN 389 036 161
Identité
Dénomination
GAEC DE BOUTRON
SIREN (siège)
389 036 161
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1992
Début d’activité
01/10/1992
Date de fin de la personne morale
10/12/2042
Date de clôture
31/05
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES APPORTES PAR LES ASSOCIES,ACHETES OU PRIS A BAIL PAR LUI OU MIS A SA DISPOSITION PAR SES MEMBRES.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
157500 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE BOUTRON 50330 BRILLEVAST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Brillevast
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE ARNAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Brillevast
Nom, Prénom(s)
FONTAINE ANNE-CATHERINE , FRANCOISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Brillevast
Nom, Prénom(s)
FONTAINE HUGUES , MARCEL , EDOUARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Brillevast
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38903616100013
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés,achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres.
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de vaches laiti?res
Adresse
CHATEAU DE BOUTRON
50330 , BRILLEVAST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Brillevast
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
287
Date d'ajout
25/01/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 30/11/2006 : Partant : Fontaine Françoise Cécile Marcelle, gérant(e)-Nouveau : Fontaine Anne-Catherine Françoise au 01/01/07 gérant(e)-Age du 20/11/06
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3346
Date d'ajout
30/11/2005
Description
Chgt de gérant : Anc : Mme Dodeman Catherine / NV : Mr Fontaine Arnaud - Pv age du 15/10/05 Date d'effet : 01/10/2005
Numéro d'observation
2180
Date d'ajout
18/09/2003
Description
NV gérant associé:Mr Fontaine Hugues réduction du capital:Anc:225 624.55 euros/NV:207332 euros Pv age du 15/05/03 Date d'effet : 15/05/2003
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
12/01/1995
Description
À)cession de parts B)modification Gerance-Depart de MME Dodeman Sylvie gérante associée.Age du 28/02/94.
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
12/01/1995
Description
Modification Gerance-Depart de Mr Bernard Fontaine,Co-Gerant associé. Age du 01/06/94.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Montant minimum 78.750
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).