Entreprise : MGOR EURL - SIREN 389 008 384
Identité
Dénomination
MGOR EURL
SIREN (siège)
389 008 384
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1992
Date de fin de la personne morale
04/11/2091
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
24 RUE DE L'ALLEU 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREIRA DE OLIVEIRA JORGE , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Neuville Aux Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/05/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/10/1992
Siret
38900838400015
Code APE
452V
Origine du fonds
Création
Activité principale
GROS OEUVRE, BATIMENT, MACONNERIE ET TOUT S'Y RATTACHANT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
24 RUE rue de l'Alleu
45170 , Neuville Aux Bois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1014
Date d'ajout
09/02/2000
Description
Clôture des opérations de liquidation pour extinction de passif MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26/01/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A PRONONCE LA CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'EURL M.G.O.R. CONFORMEMENT A L'ARTICLE 167 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 Date d'effet : 26/01/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
578
Date d'ajout
28/01/2000
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12/01/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A NOMME MONSIEUR JEAN CLAUDE BRUNEAU JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR DAUVILLIERS. Date d'effet : 12/01/2000
Numéro d'observation
2995
Date d'ajout
12/05/1998
Description
Redressement et liquidation judiciaires MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/05/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE M.G.O.R. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 30/04/98 JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR JEAN DAUVILLIERS LIQUIDATEUR : MAITRE JOUSSET JEAN PAUL 20 RUE ALSACE LORRAINE A ORLEANS 45 A COMPTER DU 06/05/98
Numéro d'observation
2756
Date d'ajout
30/04/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE : SUIVANT PROCES VERBAL DU 30 AVRIL 1998, MR PEREIRA DE OLIVEIRA JORGE, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE L'EURL M G O R A FAIT AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DE DEPOT DE BILAN DE LADITE SOCIETE. A COMPTER DU 30 AVRIL 1998
Numéro d'observation
4764
Date d'ajout
31/08/1995
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 20/05/95
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CI 2000-01-26 CLOTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR I GTC D'ORLEANS GTC D'ORLEANS,W3 1998-05-06 OUVERTURE PROC LIQUIDATION JUDICIAIRE GTC D'ORLEANS GTC D'ORLEANS,Y1 1998-04-30 DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT GTC D'ORLEANS GTC D'ORLEANS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).