Entreprise : COERVIA TRAVAUX PUBLICS - SIREN 389 008 152
Identité
Dénomination
COERVIA TRAVAUX PUBLICS
SIREN (siège)
389 008 152
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1995
Date de fin de la personne morale
12/02/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
4 RUE HENRI ROSSIGNOL 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PIERRE A MOUSSEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERCHE JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Vigneux-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
RAREAU JEMMISSE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1923
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MALAN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALPHA T P SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BRIE CONTE ROBERT
Dénomination
SOCIETE FRANCILIENNE DE BETON (SFB)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Valenton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/09/1992
Siret
38900815200032
Nom commercial
COERVIA TRAVAUX PUBLICS
Code APE
451A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Bâtiment travaux publics travaux hydrauliques
Adresse
4 RUE 4 Rue HENRI ROSSIGNOL
91270 , Vigneux-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA PIERRE A MOUSSEAUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/1992
Siret
38900815200024
Code APE
451A
Adresse
2 RUE MERCURE
91230 , MONTGERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/1992
Siret
38900815200016
Code APE
741J
Adresse
41 AV HENRI MARTIN
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4500
Date d'ajout
10/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 09/01/2003 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19787
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
790
Date d'ajout
22/11/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 19/11/2001 modifiant le plan de cession Proroge la durée du plan de 24 mois pour expirer le 19/11/2003 Nom du juge commissaire : Mr Lassoury Nom du commissaire a l'exécution du plan : Me LIBERT 19 AVE CARNOT 91100 CORBEIL ESSONNES
Numéro d'observation
23241
Date d'ajout
13/12/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 11/12/2000 modifiant le plan de cession Proroge la durée du plan de 12 mois pour expirer le 11.12.01 Nom du juge commissaire : Mr Lassoury Nom du commissaire a l'exécution du plan : Me LIBERT 19 AVE CARNOT 91100 CORBEIL ESSONNES
Numéro d'observation
8651
Date d'ajout
28/03/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 27/03/2000 nommant Mr Lassoury juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18372
Date d'ajout
10/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 06/12/1999 modifiant le plan de cession Proroge le plan jusqu au 06/12/2000 Nom du juge commissaire : Mr Garbarino
Numéro d'observation
10049
Date d'ajout
19/06/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 15/06/1998 , arrêtant le plan de cession au profit de Société via Tp, Sarl en cours de constitution représentée par So n gérant Mr Vigeannel Daniel-- 7 rue Orion 91100 Villabe . Nomme commissaire à l'exécution du plan me Libert 19 ave Carnot 91100 Corbeil Essonnes , durée du plan 12 mois , maintient représentant des créanciers me Horel , maintient administrateur me Libert , nom du juge commissaire : Mr Garbarino
Numéro d'observation
6967
Date d'ajout
28/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 27/04/1998 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 27/04/1998
Numéro d'observation
17154
Date d'ajout
05/11/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 03/11/1997 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03 11 1997
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
07/07/1997
Description
Le tribunal de commerce de Évry a prononcé en date du 07 07 1997 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 97000 , date de cessation des paiements le 03 07 1997 , et a désigné juge commissaire M Garbarino , juge commissaire suppléant M Davoudian , administrateur Me Libert 19 ave Carnot 91100 Corbeil Essonnes avec pour mission de Assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l entreprise , représentant des créanciers Me Horel 18 ave Carnot 91100 Corbeil Essonnes , et à autoriser la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 03 11 1997 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
04/07/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Évry , en date du 03 07 1997
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/02/1995
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).