Entreprise : GFA DE BIDOUET - SIREN 388 980 088
Identité
Dénomination
GFA DE BIDOUET
SIREN (siège)
388 980 088
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1992
Début d’activité
22/09/1992
Date de fin de la personne morale
05/11/2042
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété la gestion et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
LD BIDOUET 32370 MANCIET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANGUILLARD FREDERIC , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Manciet
Nom, Prénom(s)
ANGUILLARD LAURENT , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
ANGUILLARD CHRISTELLE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Manciet
Nom, Prénom(s)
ANGUILLARD Frédéric , Jean , François
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Manciet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/1992
Siret
38898008800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété la gestion et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
La propriété la gestion et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Adresse
LD BIDOUET
32370 , MANCIET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
209
Date d'ajout
21/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2009 : Partant : ANGUILARD Marie-Josée, Gérant(e) Nouveau : ANGUILLARD Michel, Gérant associé Nouveau : ANGUILLARD Christelle Marie, Associé Société Civile Nouveau : ANGUILLARD Frédéric Jean, Associé Société Civile Nouveau : ANGUILLARD Laurent Roger, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).