Entreprise : MIDI SOLEIL FACADES - SIREN 388 978 892
Identité
Dénomination
MIDI SOLEIL FACADES
SIREN (siège)
388 978 892
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1992
Début d’activité
01/10/1992
Date de fin de la personne morale
11/11/2042
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Peintures façades maconnerie tous travaux bâtiment ainsi que tout acte se rapportant directement ou indirectement à cet objet...
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DE CALVISSON 30250 SOUVIGNARGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST ETIENNE D ESCATTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL LOUIS , YANIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Souvignargues
Nom, Prénom(s)
MOREL LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
SOMMIERES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38897889200015
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Peintures façades maconnerie tous travaux bâtiment ainsi que tout acte se rapportant directement ou indirectement à cet objet...
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Autres Activités
PEINTURE FACADES MACONNERIE
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Adresse
RTE DE CALVISSON
30250 , SOUVIGNARGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST ETIENNE D ESCATTES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/006758
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/006758
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Modification relative aux dirigeants MOREL Louis Yanis nom d'usage : MOREL Louis n'est plus gérant MOREL Louis Yanis nom d'usage : MOREL Louis devient président à compter du 01/03/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).