Entreprise : CV INTERNATIONAL - SIREN 388 952 715
Identité
Dénomination
CV INTERNATIONAL
Sigle
CVI
SIREN (siège)
388 952 715
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2001
Début d’activité
06/10/1992
Date de fin de la personne morale
05/08/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Importation venté de machines outils d outillage d automation et service après vente
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
88 B BD DE LA REPUBLIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUREL FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VANDEPUTTE NICOLE
Nom d'usage
VELTMAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
La Garenne-Colombes
Nom, Prénom(s)
VITALIS PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/1992
Siret
38895271500026
Nom commercial
CV INTERNATIONAL
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Importation venté de machines outils d outillage d automation et service après vente
Adresse
88 B BD DE LA REPUBLIQUE
92250 , LA GARENNE-COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/1992
Siret
38895271500018
Code APE
516K
Adresse
33 AV WALWEIN
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39420
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 05/07/2019 nommant SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Thibaut Martinat 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25511
Date d'ajout
16/10/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 16/10/2017 nommant SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Francisque Gay 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
70857
Date d'ajout
06/08/2001
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).