Entreprise : SCI LES CHARMES - SIREN 388 948 945
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2020)
Dénomination
SCI LES CHARMES
SIREN (siège)
388 948 945
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2014
Fermeture de l'établissement - 38894894500034
- Date d'effet de la fermeture : 27/11/2020
Fermeture de l'établissement - 38894894500018
- Date d'effet de la fermeture : 10/04/2014
Fermeture de l'établissement - 38894894500026
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2020
Date de fin de la personne morale
03/06/2042
Forme juridique
Autre société civile
Associé unique
Oui
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE VERSOIX 01210 FERNEY-VOLTAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MBE 282
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUIN PIERRE-YVES , MARIE , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Dénomination
PG FINANCES ET PARTICIPATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ferney-Voltaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/2014
Siret
38894894500026
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
70 RUE DE LAUSANNE
01220 , DIVONNE-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/2014
Siret
38894894500034
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition mise en valeur administration exploitation par tous moyens d'immeubles construits ou non de droits mobiliers ou immobiliers dont elle serait propriétaire.
Adresse
10 RUE DE VERSOIX
01210 , FERNEY-VOLTAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MBE 282
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/1992
Siret
38894894500018
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
751 RUE DE MOLPAS
59710 , MERIGNIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 21/09/2020 Dénomination de l'associé unique : PG FINANCES ET PARTICIPATIONS RCS BOURG EN BRESSE 387469745 Journal d'annonces légales : La Voix de l'Ain en date du 25/09/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).