Entreprise : SOCIETE DE LOISIRS DE SENE - SIREN 388 930 042
Identité
Dénomination
SOCIETE DE LOISIRS DE SENE
Sigle
SLS
SIREN (siège)
388 930 042
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1992
Date de fin de la personne morale
28/10/2042
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ZAC DU POULFANC 56860 SENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILST GHISLAIN , JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
ELVEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/1992
Siret
38893004200014
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA VENTE, L'ENTRETIEN, LA LOCATION DE CAMPINGS CARS, CARAVANES, MOBIL- HOMMES, REMORQUES ET LA DISTRIBUTION DE TOUS ARTICLES ET MATERIELS SE RAPPORTANT AU SECTEUR DES LOISIRS
Adresse
ZONE DU POULFANC
56860 , SENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
915
Date d'ajout
05/03/2001
Description
Modification autre DECLARATION DE CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 31.12.1999. DISPARITION DU FONDS. Date d'effet : 31/12/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
374
Date d'ajout
25/01/2001
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 24/01/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DE LOISIRS DE SENE, EURL, LIQUIDATEUR : ME RAYMOND DUPONT, 14 BD DE LA PAIX, BP 173, 56005 VANNES CEDEX. Date d'effet : 24/01/2001
Numéro d'observation
3634
Date d'ajout
14/09/2000
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT DU 13/09/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES A OUVERT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DE LOISIRS DE SENE ET A FIXE PROVISOIREMENT AU 06/01/2000 LA DATE DE CESSATION DE SES PAIEMENTS. JUGE COMMISSAIRE : MR L'HERMITE. LIQUIDATEUR : ME RAYMOND DUPONT, 14 BD DE LA PAIX, BP 173, 56005 VANNES CEDEX. Date d'effet : 13/09/2000
Numéro d'observation
1333
Date d'ajout
01/04/1998
Description
Modification autre ANCIENNE GERANTE : MME MORIO EPOUSE LAMY PAULETTE, NOUVEAU GERANT : MR WILST GHISLAIN, A COMPTER DU 01/10/1997.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (de type E.U.R.L.)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).