Entreprise : GIE LES HUIT VERDUN - SIREN 388 903 346
Identité
Dénomination
GIE LES HUIT VERDUN
Sigle
GIE LES HUIT VERDUN
SIREN (siège)
388 903 346
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1992
Date de fin de la personne morale
26/10/1997
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
33 B RUE LOUIS MAURY 55100 VERDUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATEAUX JAMES , CLAUDE , ARTHUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Commune de résidence
Verdun
Nom, Prénom(s)
DESHARBES GILLES , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Verdun
Nom, Prénom(s)
ADOLPHE RENE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Verdun
Nom, Prénom(s)
BOUTIN CHANTAL , MARIE-MADELEINE
Nom d'usage
HOMBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Stenay
Nom, Prénom(s)
BLANDIN JEAN-MARIE , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Verdun
Nom, Prénom(s)
BERTHON GILLES , LIONEL
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Vitry-le-François
Nom, Prénom(s)
LAMORLETTE JOEL , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Marre
Nom, Prénom(s)
BACHELEZ BERNARD , PIERRE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Belleville-sur-Meuse
Dénomination
FB PRESTATIONS anciennement LOCASERVICE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Haudainville
Dénomination
ADDENET ET LAMORLETTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Samogneux
Dénomination
VERDUN B.3
Qualité
Membre
Commune de résidence
Verdun
Dénomination
TRANSAC 551
Qualité
Membre
Commune de résidence
Verdun
Dénomination
FRIOB
Qualité
Membre
Commune de résidence
Verdun
Dénomination
HOMBERT TOURISME
Qualité
Membre
Commune de résidence
Stenay
Dénomination
S.A.R.L. BLANDIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Verdun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/07/1991
Siret
38890334600012
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation pour le compte de ses adhérents de journaux lumineux. Tous moyens destinés à développer ou à faciliter l'activité de ses membres.
Adresse
33 B RUE 33 BIS Rue Louis Maury
55100 , Verdun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Verdun ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bar-le-Duc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).