Entreprise : SOCIETE DES RIZ DE CAMARGUE - SIREN 388 886 293
Identité
Dénomination
SOCIETE DES RIZ DE CAMARGUE
SIREN (siège)
388 886 293
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1992
Début d’activité
01/09/1992
Date de fin de la personne morale
28/10/2052
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Stockage, transformation et commercialisation du riz ainsi que de toutes productions agricoles.
Code APE
1061B - Autres activités du travail des grains
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
QRT SALIERS 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DE JULLIAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUICHARD JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
SAINT GILLES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38888629300017
Code APE
1061B - Autres activités du travail des grains
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Stockage, transformation et commercialisation du riz ainsi que de toutes productions agricoles.
Adresse
QRT SALIERS
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DE JULLIAN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
317
Date d'ajout
20/01/2010
Description
Cessation d'activité ( Article R611-14 alinéa 3 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
651
Date d'ajout
02/05/2005
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI ETAIT AU 31.08 ET QUI PASSE AU 30.06 DE CHAQUE ANNEE - PV DEPOT LE 2.05.2005 No 354 Date d'effet : 29/12/2004
Numéro d'observation
1637
Date d'ajout
29/08/2001
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI EST FIXEE AU 31 AOUT DE CHAQUE ANNEE PV DEPOT LE 29/08/2001 No 628 Date d'effet : 27/07/2001
Numéro d'observation
760
Date d'ajout
23/04/1998
Description
CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE SUPERIEURE A LA MOITIE DU CAPITAL - A COMPTER DU 28.06.1997 PV DEPOT LE 23.04.1998 NO 303 - LA PROVENCE LIBEREE DU 14.03.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).