Entreprise : SCI LES PEUPLIERS - SIREN 388 823 981
Identité
Dénomination
SCI LES PEUPLIERS
SIREN (siège)
388 823 981
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1992
Début d’activité
22/09/1992
Date de fin de la personne morale
12/10/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
GESTION DES BIENS DONT LA SOCIETE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE -
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
53 CHE SALINIE 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTELLE ISABELLE , MARIE
Nom d'usage
SOLA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SOLA JEAN , CLAUDE , ROBERT , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SOLA SANDRO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Nom, Prénom(s)
SOLA CYRIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/1992
Siret
38882398100039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION DES BIENS DONT LA SOCIETE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE -
Autres Activités
GESTION DES BIENS DONT LA SOCIETE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE -
Adresse
53 CHE SALINIE
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/1992
Siret
38882398100013
Code APE
702C
Adresse
7 RUE ACHILLE MIR
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/02/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2002
Siret
38882398100021
Code APE
702C
Adresse
174 AV DES MINIMES
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOLGEST
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5248
Date d'ajout
14/03/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DE TOULOUSE (31200) 174 AV DES MINIMES, A TOULOUSE ( 31100) 53 CH SALINIE . LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SUIVANT PV AG DU 17.02.2006 Date d'effet: 17/02/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).