Entreprise : SCI FABRY ROUSIES - SIREN 388 810 806
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2018)
Dénomination
SCI FABRY ROUSIES
SIREN (siège)
388 810 806
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1992
Fermeture de l'établissement - 38881080600017
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2002
Fermeture de l'établissement - 38881080600025
- Date d'effet de la fermeture : 19/04/2018
Date de fin de la personne morale
25/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
204.28 EUR
Adresse du siège
RUE ROBERT FABRY 59750 FEIGNIES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES LONGENELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOINNE NICOLAS , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/1992
Siret
38881080600017
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'acqusition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers, à quelqu'endroit qu'ils se trouvent situés ainsi que tout matériel pouvant se trouver dans ces immeubles.
Adresse
51 RTE Zi du Centre 31 rue de la Mairie
59131 , Rousies - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
38881080600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE ROBERT FABRY
59750 , FEIGNIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES LONGENELLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
22/05/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 22-05-2018 AVEC DATE D'EFFET AU 19-04-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/05/2018
Description
Dissolution à compter du 19-04-2018, Journal publicateur : Terres et Territoires DU : 27-04-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/11/2011
Description
DU 28 SEPTEMBRE 1992 AU 17 OCTOBRE 2011, le siège social et l'établissement étaient sis à FEIGNIES Rue Robert Fabry Parc des Longenelles.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).