Entreprise : LIBERTE - SIREN 388 795 320
Identité
(Entreprise radiée le 25/08/2020)
Dénomination
LIBERTE
SIREN (siège)
388 795 320
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1992
Date de fin de la personne morale
08/10/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
73 RUE DE LA LIBERTE 77360 VAIRES-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORLIDO CERQUEIRA , MARIA , GORETI
Nom d'usage
MARTINS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Vaires-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38879532000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriete,acquisition,gestion exploitation s'immeubles a acquérir.
Adresse
73 RUE 73 rue de la Liberté
77360 , Vaires-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/10/1992
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L E PAYS BRIARD
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/10/1992
Description
Observations concernant l'établissement situé 73 r ue DE LA LIBERTE 77360 Vaires-sur-Marne : NOM COMM ERCIAL: LIBERTE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).