Entreprise : ALBANIS - SIREN 388 779 886
Identité
Dénomination
ALBANIS
SIREN (siège)
388 779 886
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1998
Date de fin de la personne morale
01/03/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38500 EUR
Adresse du siège
2 BD RAIMBALDI 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARLIN HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
CASALE ERIC , FRANCOIS , BARTHELEMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
GARNIER GENEVIEVE , THERESE , JEANNE
Nom d'usage
CASALE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
LEFOUET NICOLE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Nice
Dénomination
AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1998
Siret
38877988600026
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, importation, exportation, diffusion, commercialisation par tous moyens et en tout pays de tous objets ou biens
Adresse
2 BD 2 Boulevard RAIMBALDI
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/1992
Siret
38877988600018
Code APE
511T
Adresse
1 1ERE AVENUE
06510 , CARROS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI 6001 METRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
97796
Date d'ajout
20/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85456
Date d'ajout
24/01/2017
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 24/01/2017 nommant Mme Bouziat Lorlyne juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
49115
Date d'ajout
23/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 23/01/2012 nommant M. Jean-Pierre Caramellino 32 bd de Riquier Solitam 06300 NICE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
48409
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 18/01/2012 nommant SCP De Mandataires Judiciaires Pellier - Molla représentée par Maître Georges-André Pellier 32 Rue de l'hôtel des postes 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
6152
Date d'ajout
25/06/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice prononce en date du 25/06/2009 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2009J00349 , date de cessation des paiements le 22/06/2009 , désigne juge commissaire M. Signoret Michel , liquidateur Me Pellier Georges-André 32 Rue Hôtel des Postes 06000 Nice , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
9175
Date d'ajout
08/10/2008
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).